Filip Kristian Bisp Karkalasev
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2021 (3 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Better Email ApS (Ejer) |
Største overskud: | 308' DKK Muni Holding ApS (2022-23) |
Største underskud: | -186' DKK Alpaco ApS (Nu: Better Email ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 308' DKK Muni Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 174' DKK Alpaco ApS (Nu: Better Email ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Alpaco ApS (Nu: Better Email ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Better Email ApS (2 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2021 hos Better Email ApS (tidligere Alpaco ApS) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Nicki Pabst Rasmussen, WESTH HENRIKSEN HOLDING ApS, Fenger Consulting IVS at Filip Kristian Bisp Karkalasev stiftede Better Email ApS den dag i maj 2021. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Filip nu besiddet i 1 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen computerprogrammering. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 186' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Muni Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Alpaco ApS
Via Muni Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Alpaco ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2023 -
Muni Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2022
Tidslinje (7)
-
Alpaco ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.10.2023
Registreringsdato: 16.10.2023 -
Alpaco ApS (Nu: Better Email ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023 -
Alpaco ApS (Nu: Better Email ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2023
Registreringsdato: 19.01.2023
Blå bog (fortsat)
Filip har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.09.2023 - Stadig aktiv
Direktør
16.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.05.2021 - 22.06.2023
Direktør
04.05.2021 - 20.03.2023
Ejerandel: 32%
Filip Kristian Bisp Karkalasev er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Muni Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 308' DKK. Gennem sit holdingselskab Muni Holding ApS har Filip dermed også andele i Alpaco ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Filip Kristian Bisp Karkalasev, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Muni Holding ApS landede et overskud på 308' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Alpaco ApS (Nu: Better Email ApS) landede et underskud på 186' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 308' DKK (Muni Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 186' DKK (Alpaco ApS (Nu: Better Email ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 308' DKK (Muni Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8' DKK (Alpaco ApS).
En af de forbindelser som går igen i Filip' netværk er Martin Madsen-Mygdal.