Helena Bodil Hurup Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2021 (3 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aurora Cabin Kapisillit I/S (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aurora Cabin Kapisillit I/S (3 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2021 ved Aurora Cabin Kapisillit I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Hans Kristian Karl Olsen, Anna-Sofie Hurup Skjervedal, Rasmus Emil Hurup Olsen, Christina Røge Nouvel Buch at Helena Bodil Hurup Olsen stiftede Aurora Cabin Kapisillit I/S den dag i april 2021. Rollen som Ejer og Stifter bestred Helena i 1 år 8 måneder, før stoppet den 30. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aurora Kapisillit ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Aurora Cabin Kapisillit I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.08.2024
Registreringsdato: 08.08.2024 -
Aurora Kapisillit ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
Aurora Cabin Kapisillit I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021
Blå bog (fortsat)
Helena har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2021 - 08.08.2024
Reel ejer
31.12.2022 - 08.08.2024
Ejerandel: 25%
En af de forbindelser som går igen i Helena' netværk er Hans Kristian Karl Olsen.