Morten Bünemann Dalsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2021 (3 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMMEN VEJLEVEJ 1 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.291' DKK EJENDOMMEN VEJLEVEJ 1 ApS (2019) |
Største underskud: | -5.282' DKK HBL HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 13.726' DKK EJENDOMMEN VEJLEVEJ 1 ApS (2017) |
Største gæld: | 8.936' DKK EJENDOMMEN VEJLEVEJ 1 ApS (2019) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos B Lind Invest ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Juelsminde Ejendomsselskab ApS (1 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2021 ved EJENDOMMEN VEJLEVEJ 1 ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Bünemann Dalsgaard i 9 måneder, før stoppet den 22. december 2021.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 som viste et overskud på 2.291' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. december 2021.
Bestyrelsesposter (1)
-
B Lind Invest ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
HBL HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2024
Registreringsdato: 26.09.2024 -
B Lind Invest ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
HBL HOLDING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2024 - 26.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2022 - 29.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2022 - 29.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2022 - 29.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 3 måneder fra 2022 til 2023 hos Juelsminde Ejendomsselskab ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 17' DKK (HBL HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (B Lind Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.860' DKK (B Lind Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 359' DKK (HBL HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Hanne Grønfeldt Lauersen.