Jesper Juul Kvist
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2021 (3 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BehandlerTeamet (Ejer) |
Største overskud: | 137' DKK The Box Vejle ApS (Nu: Box 7100 ApS) (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 143' DKK The Box Vejle ApS (Nu: Box 7100 ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 637' DKK The Box Vejle ApS (Nu: Box 7100 ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BehandlerTeamet (3 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2021 hos BehandlerTeamet med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jesper Juul Kvist og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jesper nu bestreddet i 3 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen aktiviteter vedrørende fysisk velvære.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BehandlerTeamet
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JJK.Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Box 7100 ApS
Via JJK.Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Box 7100 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2024 -
JJK.Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
The Box Vejle ApS (Nu: Box 7100 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
The Box Vejle ApS (Nu: Box 7100 ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
The Box Vejle ApS (Nu: Box 7100 ApS) (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2024
Registreringsdato: 07.07.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
04.07.2024 - 07.07.2024
Reel ejer
04.07.2024 - 07.07.2024
Direktør
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejer
08.07.2024 - 12.07.2024
Reel ejer
08.07.2024 - 08.08.2024
Reel ejer
09.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jesper Juul Kvist er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JJK.Holding ApS (ejer pt. 100%). Igennem holdingselskabet JJK.Holding ApS har Jesper derfor også ejerandele i Box 7100 ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jesper Juul Kvist, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Magnus Vangsbo.