Christian Pabst
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2021 (3 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | C Pabst Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 797' DKK Pabst Teknik ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.344' DKK Pabst Teknik ApS (2023) |
Største gæld: | 2.959' DKK Pabst Teknik ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Pabst Teknik ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af C Pabst Holding ApS (3 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2021 i C Pabst Holding ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Christian Pabst og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Christian nu bestreddet i 3 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 195' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C Pabst Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Pabst Teknik ApS
Via C Pabst Holding ApS
Direktørposter (2)
-
C Pabst Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2021 -
Pabst Teknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Pabst Teknik ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
Pabst Teknik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021 -
Pabst Teknik ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
18.03.2021 - 11.06.2024
Direktør
18.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Christian Pabst er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C Pabst Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 581' DKK. Gennem holdingselskabet C Pabst Holding ApS har Christian derfor også andele i Pabst Teknik ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Christian Pabst, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Pabst Teknik ApS kunne fremvise et overskud på 797' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 797' DKK (Pabst Teknik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.344' DKK (Pabst Teknik ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 581' DKK (C Pabst Holding ApS).