Audun Aasen
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2021 (3 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KMC Skelvej ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.913' DKK KMC Nykøbing Mors A/S (2022) |
Største underskud: | -14.962' DKK Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 29.656' DKK Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S) (2022) |
Største gæld: | 118.641' DKK Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KMC Properties Denmark A/S (2 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2021 ved KMC Skelvej ApS (tidligere KMC Skjelvej ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Audun Aasen i 1 år 5 måneder, før stoppet den 22. august 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 455' DKK.
Direktørposter (6)
-
KMC Nykøbing Mors A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2022 -
KMC Farsø A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2022 -
KMC Properties Denmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2021 -
KMC Hvide Sande A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2021 -
KMC Frederikshavn A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2021 -
KMC Skelvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2022
Bestyrelsesposter (6)
-
KMC Nykøbing Mors A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2022 -
KMC Farsø A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2022 -
KMC Properties Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2021 -
KMC Hvide Sande A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2021 -
KMC Frederikshavn A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2021 -
KMC Skelvej ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.08.2022
Tidslinje (14)
-
KMC Skelvej ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
KMC Skelvej ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
KMC Skjelvej ApS (Nu: KMC Skelvej ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022
Blå bog (fortsat)
Audun har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2021 - Stadig aktiv
Direktør
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2021 - Stadig aktiv
Direktør
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2021 - Stadig aktiv
Direktør
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KMC Nykøbing Mors A/S kunne fremvise et overskud på 9.913' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S) kunne fremvise et underskud på 14.962' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.735' DKK (Pesca Property Frederikshavn A/S (Nu: KMC Frederikshavn A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.962' DKK (Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.555' DKK (Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -432' DKK (KMC Skjelvej ApS (Nu: KMC Skelvej ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Audun' netværk er Liv Malvik.