Lukasz Pawel Marczuk
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2021 (3 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LM Consulting (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -9' DKK Mellow Designs ApS (2022) |
Største egenkapital: | 32' DKK Mellow Designs Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 22' DKK Mellow Designs ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Mellow Designs ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LM Consulting (3 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2021 i LM Consulting (tidligere LM Consalting) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Lukasz Pawel Marczuk og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Lukasz nu bestreddet i 3 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LM Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Mellow Designs Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mellow Designs ApS
Via Mellow Designs Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Mellow Designs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2022 -
Mellow Designs Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2022
Tidslinje (6)
-
Mellow Designs Holding ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
Mellow Designs Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 17.12.2023
Registreringsdato: 17.12.2023 -
Mellow Designs ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022
Blå bog (fortsat)
Lukasz har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
26.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.05.2022 - 17.12.2023
Direktør
16.05.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2023 - 17.12.2023
Ejer
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Lukasz Pawel Marczuk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mellow Designs Holding ApS (25% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24' DKK. Gennem holdingselskabet Mellow Designs Holding ApS har Lukasz derfor også andele i Mellow Designs ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lukasz Pawel Marczuk, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Mellow Designs ApS kunne fremvise et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (Mellow Designs Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (Mellow Designs ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24' DKK (Mellow Designs Holding ApS).