Yannick Jørgensen Daniëls
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2021 (3 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Daniëls & Hein Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 21' DKK Daniëls & Hein Invest ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK Daniëls & Hein Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.047' DKK Daniëls & Hein Invest ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Daniëls & Hein Holding ApS (3 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2021 hos Daniëls & Hein Holding ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Nichlas Stoltt Hein at Yannick Jørgensen Daniëls stiftede Daniëls & Hein Holding ApS den dag i februar 2021. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Yannick nu bestreddet i 2 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Daniëls & Hein Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Daniëls & Hein Invest ApS
Via Daniëls & Hein Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Daniëls & Hein Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2021 -
Daniëls & Hein Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Birkemosegård Entreprise (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
Daniëls & Hein Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.05.2023
Registreringsdato: 04.05.2023 -
Daniëls & Hein Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023
Blå bog (fortsat)
Yannick har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.09.2022 - 07.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.02.2021 - 28.02.2023
Ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Direktør
04.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Yannick Jørgensen Daniëls er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Daniëls & Hein Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet Daniëls & Hein Holding ApS har Yannick derfor også andele i Daniëls & Hein Invest ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Yannick Jørgensen Daniëls, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Daniëls & Hein Invest ApS kunne fremvise et overskud på 21' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Yannick' netværk er Nichlas Stoltt Hein.