Kari Matti Aulasmaa
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2021 (3 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af den 20. december 2022 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.709' DKK A. L. DEL PIN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -4.764' DKK Renta A/S (Nu: Selskabet af den 20. december 2022 A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 114.528' DKK A. L. DEL PIN A/S (2015-16) |
Største gæld: | 79.477' DKK A. L. DEL PIN A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos A. L. DEL PIN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Selskabet af den 20. december 2022 A/S (2 år 4 måneder) |
Det hele startede i 2021 i Selskabet af den 20. december 2022 A/S (tidligere Renta A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kari Matti Aulasmaa i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 13. juni 2023.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 som viste et underskud på 4.764' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. juni 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
JELLE-BO ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.01.2024
Tidslinje (5)
-
A. L. DEL PIN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
JELLE-BO ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
Renta A/S (Nu: Selskabet af den 20. december 2022 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2023
Registreringsdato: 13.06.2023
Blå bog (fortsat)
Kari har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2023 - 14.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2021 - 13.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kari Matti Aulasmaa har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i A. L. DEL PIN A/S der præsenterede et overskud på 13.927' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Renta A/S (Nu: Selskabet af den 20. december 2022 A/S) der præsenterede et underskud på 4.764' DKK.
Kari har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2021 til 2023 hos Selskabet af den 20. december 2022 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.927' DKK (A. L. DEL PIN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 99.463' DKK (A. L. DEL PIN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18.178' DKK (JELLE-BO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kari' netværk er Lars Raagaard.