Ibrahim Saleh Achour
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Alwerr ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -291' DKK Alwerr ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | -5' DKK Alwerr ApS (2016-17) |
Største gæld: | 894' DKK Alwerr ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Alwerr ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af Alwerr ApS (6 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2016 i Alwerr ApS med titlen som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Ibrahim Saleh Achour i 6 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 26. januar 2023.
Dengang var virksomhedens branche indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019-20 kunne vise et underskud på 2' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Chef's
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Alwerr ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
Alwerr ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023 -
Chef's (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022
Blå bog (fortsat)
Ibrahim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.06.2016 - 26.01.2023
Ejer
01.07.2020 - 07.12.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Alwerr ApS kunne offentliggøre et underskud på 291' DKK.