Casper Aagaard Tjørnfelt
Erhvervsaktiv siden: | 11. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sorpresa ApS (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vildmedvin Store Kongensgade ApS (2 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2021 ved Sorpresa ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med forretningspartnerne FILISTIAN HOLDING ApS, CHST Holding IVS, AM-Mi Holding ApS at Casper Aagaard Tjørnfelt stiftede Sorpresa ApS den dag i januar 2021. Rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer, Stifter og Direktør bestred Casper i 5 måneder, før stoppet den 20. juni 2021.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med drikkevarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Det gyldne svin
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Vildmedvin Store Kongensgade ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (10)
-
Vildmedvin Store Kongensgade ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Det gyldne svin (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
Sorpresa ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.07.2022
Registreringsdato: 20.07.2022
Blå bog (fortsat)
Casper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
12.07.2022 - 21.08.2024
Ejer
12.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.01.2021 - 20.07.2022
Bestyrelsesmedlem
11.01.2021 - 21.06.2021
Reel ejer og Direktør
21.06.2021 - 20.07.2022
Ejerandel: 55%