Jesper Ahrensberg Mortensen
Nordgårdsvej 5, 4571 Grevinge, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2021 (3 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ahrensberg Byg og Service ApS (Direktør) |
Største overskud: | 620' DKK Ahrensberg Byg og Service ApS (2020) |
Største underskud: | -1' DKK Ahrensberg Byg og Service ApS (2016) |
Største egenkapital: | 503' DKK Ahrensberg Byg og Service ApS (2020) |
Største gæld: | 292' DKK Ahrensberg Byg og Service ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ahrensberg Byg og Service ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ahrensberg Byg og Service ApS (3 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2021 hos Ahrensberg Byg og Service ApS i hvervet som Direktør og Ejer. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Jesper af: Erik Mutindi Johansen. Titlen som Direktør og Ejer havde Jesper i 1 år 5 måneder, inden stoppet den 1. juli 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden bygningsfærdiggørelse. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2020 viste et overskud på 620' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ahrensberg Byg og Service ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (3)
-
Ahrensberg Byg og Service ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
Ahrensberg Byg og Service ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2021
Registreringsdato: 02.01.2021 -
Ahrensberg Byg og Service ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2021
Registreringsdato: 02.01.2021
Blå bog (fortsat)
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?