Ingolv Høyland
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | YX UDVIKLING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 238.402' DKK REMA Logistikejendomme A/S (2021) |
Største underskud: | -14.464' DKK RELOG Holding Danmark ApS (2023) |
Største egenkapital: | 614.928' DKK REMA Logistikejendomme A/S (2021) |
Største gæld: | 657.856' DKK RELOG Holding Danmark ApS (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos REITAN EJENDOMSUDVIKLING A/S (Nu: RSP Ejendomsudvikling A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af YX UDVIKLING A/S (17 år 8 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2007 ved YX UDVIKLING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Ingolv Høyland nu bestreddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med køb og salg af egen fast ejendom. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 4.235' DKK.
Bestyrelsesposter (5)
-
RSP Ejendomsudvikling A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.10.2021 -
YX UDVIKLING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.01.2007 -
RSP Partnership A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.01.2007 -
Center Kokkedal A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.10.2007 -
Center 45 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.09.2015
Tidslinje (13)
-
REMA Logistikejendomme A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023 -
RELOG Holding Danmark ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023 -
REMA BUTIKSEJENDOMME A/S (Nu: REBUS Handelsejendomme A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023
Blå bog (fortsat)
Ingolv har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ingolv Høyland har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved REMA Logistikejendomme A/S der præsenterede et overskud på 238.402' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved RELOG Holding Danmark ApS der præsenterede et underskud på 14.464' DKK.
Ingolv har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 8 måneder fra 2007 til i dag hos YX UDVIKLING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.235' DKK (YX UDVIKLING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.464' DKK (RELOG Holding Danmark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 509.887' DKK (REMA BUTIKSEJENDOMME A/S (Nu: REBUS Handelsejendomme A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -211' DKK (REITAN PARTNERSHIP A/S (Nu: RSP Partnership A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ingolv' netværk er Jan Kvolbæk Poulsen.