Jonathan Manalili Helø Oversø
Erhvervsaktiv siden: | 7. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOOV Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 13.865' DKK DANE CHARTERING ApS (2022) |
Største underskud: | -12' DKK JOOV Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 11.179' DKK DANE CHARTERING ApS (2022) |
Største gæld: | 3.285' DKK DANE CHARTERING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DANE CHARTERING ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOOV Holding ApS (3 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2021 i JOOV Holding ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jonathan Manalili Helø Oversø og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Jonathan nu besiddet i 3 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 2.137' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOOV Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DANE CHARTERING ApS
Via JOOV Holding ApS -
Energy Systems DK ApS
Via JOOV Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
Energy Systems DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2024 -
JOOV Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
Energy Systems DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2024 -
DANE CHARTERING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Energy Systems DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
Energy Systems DK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
DANE CHARTERING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2021
Registreringsdato: 05.02.2021
Blå bog (fortsat)
Jonathan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.02.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.05.2024 - 09.06.2024
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.05.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.06.2024 - 09.07.2024
Reel ejer
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34%
Jonathan Manalili Helø Oversø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JOOV Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 452' DKK. Igennem sit holdingselskab JOOV Holding ApS har Jonathan dermed også ejerandele i DANE CHARTERING ApS (25-33.33%) & Energy Systems DK ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Jonathan Manalili Helø Oversø, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JOOV Holding ApS fremviste et overskud på 2.137' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor JOOV Holding ApS fremviste et underskud på 12' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.731' DKK (DANE CHARTERING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.847' DKK (DANE CHARTERING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 452' DKK (JOOV Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonathan' netværk er Kristian Munk Prier.