Claus Michael Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TREFOR El-Net Øst A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 264.854' DKK Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S (2021) |
Største underskud: | -205.819' DKK El-Net Øst A/S (Nu: TREFOR El-Net Øst A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 2.242.335' DKK Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 1.223.418' DKK Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S (2017) |
Flest årsværk: | 161 årsværk hos Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af BORNHOLMS VAND A/S (3 år 8 måneder) |
Det startede i 2021 ved TREFOR El-Net Øst A/S (tidligere El-Net Øst A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Michael Andersen i 8 måneder, før stoppet den 30. september 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor distribution af elektricitet. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 33.863' DKK.
Direktørposter (7)
-
BORNHOLMS VAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
Bornholms Energi og Forsyning A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
BORNHOLMS VARME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
Bornholms El-Produktion A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
Bornholms Energi A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
BORNHOLMS SPILDEVAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021
Tidslinje (23)
-
Bornholms Energi A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
Bornholms El-Produktion A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
BORNHOLMS VARME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
23.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - 29.04.2024
Direktør
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Michael Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved El-Net Øst A/S (Nu: TREFOR El-Net Øst A/S) der præsenterede et overskud på 174.407' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Bornholms Energi A/S der præsenterede et underskud på 9.943' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2021 til 2024 hos Bornholms Energi og Forsyning A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 91.546' DKK (Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.938' DKK (BORNHOLMS VARME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.242.335' DKK (Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 500' DKK (BORNHOLMS VARME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Jonas Krøier Hansen.