Askarbek Pazylbekov
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 2020 (3 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hydrovertic Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 192' DKK ROICO Solutions ApS (2022-23) |
Største underskud: | -187' DKK Hydrovertic ApS (2022) |
Største egenkapital: | 189' DKK ROICO Solutions ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.250' DKK Hydrovertic ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Hydrovertic ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ROICO Solutions ApS (2 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2020 hos Hydrovertic Holding ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Rudy Mandrup Cazelles, Iris Maritta Nehring Madsen, Jacob Sonne Copeland at Askarbek Pazylbekov stiftede Hydrovertic Holding ApS den dag i december 2020. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Askarbek nu bestreddet i 1 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Oskar Beck Innovations ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ROICO Solutions ApS
Via Oskar Beck Innovations ApS
Direktørposter (2)
-
ROICO Solutions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2022 -
Oskar Beck Innovations ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2023
Tidslinje (13)
-
Oskar Beck Innovations ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
Oskar Beck Innovations ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
ATARAI Holdings ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023
Blå bog (fortsat)
Askarbek har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.08.2022 - 11.12.2023
Direktør
02.08.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2022 - 11.12.2023
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
29.12.2020 - 13.07.2022
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.12.2020 - 13.07.2022
Ejerandel: 25%
Askarbek Pazylbekov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Oskar Beck Innovations ApS (ejer pt. 100%). Igennem holdingselskabet Oskar Beck Innovations ApS har Askarbek derfor også ejerandele i ROICO Solutions ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Askarbek Pazylbekov, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ROICO Solutions ApS kunne offentliggøre et overskud på 192' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Hydrovertic ApS kunne offentliggøre et underskud på 187' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 192' DKK (ROICO Solutions ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (Hydrovertic Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 189' DKK (ROICO Solutions ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -112' DKK (Hydrovertic ApS).
En af de forbindelser som går igen i Askarbek' netværk er Tijmen Spiertz.