Issa Ahmed Ajanne
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2020 (3 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aj Transportkørsel ApS (Ejer) |
Største overskud: | 29' DKK RTW. ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 63' DKK RTW. ApS (2023) |
Største gæld: | 16' DKK RTW. ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos RTW. ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RTW. ApS (1 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2020 i Aj Transportkørsel ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Issa Ahmed Ajanne der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter havde Issa i , inden stoppet d. 5. januar 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor andre post- og kurertjenester. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2020-21 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. august 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RTW. ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Tidslinje (5)
-
RTW. ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
Aj Transportkørsel ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.01.2021
Registreringsdato: 05.01.2021 -
Aj Transportkørsel ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.01.2021
Registreringsdato: 05.01.2021
Blå bog (fortsat)
Issa har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.2020 - 05.01.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor RTW. ApS fremviste et overskud på 29' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Issa' netværk er Lamin Nørlem Samba.