Charlotte Quorp Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2020 (3 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Datoselskabet af 1. december ApS (Direktør) |
Største overskud: | 499' DKK CQHA Drift ApS (2022-23) |
Største underskud: | -336' DKK CQHA Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.127' DKK Cewec Copenhagen ApS (Nu: Datoselskabet af 1. december ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 7.837' DKK Cewec Copenhagen ApS (Nu: Datoselskabet af 1. december ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Cewec Copenhagen ApS (Nu: Datoselskabet af 1. december ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af CQHA Holding ApS (3 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2020 hos Datoselskabet af 1. december ApS (tidligere Cewec Copenhagen ApS) i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Charlotte Quorp Hansen i 11 måneder, før stoppet d. 22. november 2021.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med tekstiler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020-21 som viste et overskud på 227' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CQHA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CQHA Drift ApS
Via CQHA Holding ApS
Direktørposter (2)
-
CQHA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020 -
CQHA Drift ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2022
Tidslinje (9)
-
CQHA Drift ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2022
Registreringsdato: 14.12.2022 -
Cewec Copenhagen ApS (Nu: Datoselskabet af 1. december ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Cewec Copenhagen ApS (Nu: Datoselskabet af 1. december ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022
Blå bog (fortsat)
Charlotte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.12.2020 - 04.09.2024
Bestyrelsesmedlem
22.11.2021 - 01.12.2022
Direktør
26.09.2022 - 01.12.2022
Ejerandel: 60%
Charlotte Quorp Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CQHA Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 124' DKK. Gennem holdingselskabet CQHA Holding ApS har Charlotte derfor også andele i CQHA Drift ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Charlotte Quorp Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor CQHA Drift ApS kunne fremvise et overskud på 499' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor CQHA Holding ApS kunne fremvise et underskud på 336' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 499' DKK (CQHA Drift ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 427' DKK (CQHA Drift ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 124' DKK (CQHA Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Jesper Geisler.