Lucas Damgaard Jespersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2020 (3 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GREENBECH PARTNERS ApS (Ejer) |
Største overskud: | 295' DKK GREENBECH HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -226' DKK GREENBECH HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 267' DKK GREENBECH HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 4.588' DKK GREENBECH INVEST ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos GREENBECH HOLDING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af GREENBECH PARTNERS ApS (3 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2020 i GREENBECH PARTNERS ApS (tidligere LD Holding ApS) i hvervet som Ejer og Direktør. Lucas Damgaard Jespersen købte sig ind i virksomheden den 1. december 2020 og havde en ejerandel på 100%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Lucas af: Kasper Grønbech Thorsted Sørensen. Hvervet som Ejer og Direktør har Lucas nu besiddet i 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GREENBECH HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GREENBECH PARTNERS ApS
Via GREENBECH HOLDING ApS -
GREENBECH INVEST ApS
Via GREENBECH HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
GREENBECH PARTNERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2020 -
GREENBECH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2023 -
GREENBECH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2023
Tidslinje (8)
-
GREENBECH INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2023
Registreringsdato: 28.09.2023 -
GREENBECH PARTNERS ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
GREENBECH HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023
Blå bog (fortsat)
Lucas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejer
13.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.12.2020 - 31.12.2020
Reel ejer
01.12.2020 - 31.12.2020
Direktør
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2021 - 13.09.2023
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
04.02.2022 - 17.03.2023
Ejerandel: 50%
Lucas Damgaard Jespersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GREENBECH HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 215' DKK. Gennem sit holdingselskab GREENBECH HOLDING ApS har Lucas dermed også andele i GREENBECH PARTNERS ApS (100%) & GREENBECH INVEST ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Lucas Damgaard Jespersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor LD Holding ApS (Nu: GREENBECH PARTNERS ApS) landede et overskud på 204' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor GREENBECH INVEST ApS landede et underskud på 17' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 118' DKK (GREENBECH HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (GREENBECH INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 216' DKK (LD Holding ApS (Nu: GREENBECH PARTNERS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (GREENBECH INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lucas' netværk er Kasper Grønbech Thorsted Sørensen.