Henrik Norup Hougaard
Erhvervsaktiv: | 3. dec. 2020 - 28. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | CBRE Teknisk Servicepartner A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.449' DKK INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 123.144' DKK INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S) (2023) |
Største gæld: | 273.904' DKK INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1.005 årsværk hos INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CBRE Teknisk Servicepartner A/S (3 år 6 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Henrik Norup Hougaard. Sidste gang Henrik var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2020 ved CBRE Teknisk Servicepartner A/S (tidligere INTEGO A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Norup Hougaard i 3 år 6 måneder, før fratrædelsen den 28. juni 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen el-installation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 41.449' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2020
Registreringsdato: 03.12.2020