Morten Hougaard Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2020 (3 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ABET (Ejer) |
Største overskud: | 80.861' DKK SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) (2021) |
Største underskud: | -145.797' DKK SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 120.022' DKK SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) (2021) |
Største gæld: | 237.110' DKK SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af Advent Technologies A/S (2 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2020 ved ABET i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Hougaard Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Morten i 1 måned, før fratrædelsen den 31. december 2020.
Virksomheden opererede indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M Hougaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TeeTech ApS
Via M Hougaard Holding ApS
Direktørposter (2)
-
M Hougaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2024 Ny -
TeeTech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2024 Ny
Tidslinje (9)
-
TeeTech ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
M Hougaard Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
Whitecell Systems ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.08.2024 - 12.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2021 - 25.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
27.11.2020 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Hougaard Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M Hougaard Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem sit holdingselskab M Hougaard Holding ApS har Morten dermed også andele i TeeTech ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Hougaard Sørensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) landede et overskud på 80.861' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) landede et underskud på 145.797' DKK.