Louise Fabricius-Bjerre
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MULTITONE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 290.213' DKK METORION A/S (Nu: Metorion Ejendomme A/S) (2020) |
Største underskud: | -8.823' DKK HFB HOLDING ApS (Nu: Metorion Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 327.650' DKK METORION A/S (Nu: Metorion Ejendomme A/S) (2020) |
Største gæld: | 320.943' DKK METORION A/S (Nu: Metorion Ejendomme A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos METORION A/S (Nu: Metorion Ejendomme A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af Louise Fabricius-Bjerre Holding ApS (3 år 1 måned) |
Karrieren som leder startede i 2020 hos MULTITONE ApS (tidligere MULTITONE A/S) i rollen som Ejer. Louise Fabricius-Bjerre købte en del af virksomheden d. 23. november 2020 og fik dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Louise af: Philip Viscovich, Michael Viscovich, Thomas Viscovich og 4 andre personer. Titlen som Ejer har Louise nu bestreddet i 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden forretningsservice i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MULTITONE ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Louise Fabricius-Bjerre Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Metorion Ejendomme A/S
Via Louise Fabricius-Bjerre Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Louise Fabricius-Bjerre Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Metorion Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2021
Tidslinje (10)
-
MULTITONE ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
Multitone Invest ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.04.2023
Registreringsdato: 26.04.2023 -
MULTITONE A/S (Nu: MULTITONE ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2022
Registreringsdato: 22.05.2022
Blå bog (fortsat)
Louise har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
20.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.07.2022 - 08.07.2024
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
22.05.2022 - 26.04.2023
Ejerandel: 10-14.99%
Louise Fabricius-Bjerre er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Louise Fabricius-Bjerre Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.499' DKK. Gennem holdingselskabet Louise Fabricius-Bjerre Holding ApS har Louise derfor også andele i Metorion Ejendomme A/S (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Louise Fabricius-Bjerre, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MULTITONE ApS kunne fremvise et overskud på 3.414' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Louise Fabricius-Bjerre Holding ApS kunne fremvise et underskud på 101' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.207' DKK (HFB HOLDING ApS (Nu: Metorion Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (Alley Cat Office A/S (Nu: Alley Cat Office ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 166.543' DKK (HFB HOLDING ApS (Nu: Metorion Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 66' DKK (Alley Cat Office A/S (Nu: Alley Cat Office ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Marie Fabricius-Bachmann.