Suzanne Ortmann Reith
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 2020 (3 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | J5 CONSULT ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 106' DKK J5 CONSULT ApS (2019) |
Største underskud: | -106' DKK J5 CONSULT ApS (2019) |
Største egenkapital: | 106' DKK J5 CONSULT ApS (2018) |
Største gæld: | 0' DKK J5 CONSULT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af J5 CONSULT ApS (3 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2020 hos J5 CONSULT ApS i rollen som Ejer og Direktør. Suzanne Ortmann Reith købte en del af virksomheden d. 3. november 2020 og fik dermed en ejerandel på 100%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Suzanne af: Dann Sidenius. Titlen som Ejer og Direktør har Suzanne nu bestreddet i 3 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J5 CONSULT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
J5 CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2020
Tidslinje (4)
-
Breathe SMART
Fratrådt som repræsentantDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
Breathe SMART
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
J5 CONSULT ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.11.2020
Registreringsdato: 03.11.2020
Blå bog (fortsat)
Suzanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
03.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
11.10.2023 - 06.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab