Theis Wærn Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TW Custom Metalwork (Ejer) |
Største overskud: | 831' DKK DETECTRONIC A/S (2022-23) |
Største underskud: | -2.276' DKK DETECTRONIC A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 4.252' DKK DETECTRONIC A/S (2017-18) |
Største gæld: | 12.389' DKK DETECTRONIC A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos DETECTRONIC A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af TW Custom Metalwork (3 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2020 hos TW Custom Metalwork i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Theis Wærn Petersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Theis nu bestreddet i 3 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TW Custom Metalwork
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TW Holding & Investments ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DETECTRONIC A/S
Via TW Holding & Investments ApS
Tidslinje (6)
-
TW Holding & Investments ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
DETECTRONIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2022
Registreringsdato: 22.11.2022 -
DETECTRONIC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022
Blå bog (fortsat)
Theis har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
10.12.2021 - 09.05.2023
Ejer
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2022 - 22.11.2022
Ejer
20.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via TW Holding & Investments ApS
Theis Wærn Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TW Holding & Investments ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet TW Holding & Investments ApS har Theis derfor også andele i DETECTRONIC A/S (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Theis Wærn Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Theis' netværk er Brian Poulsen.