Ocean Bjørn van Vleck
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 2020 (3 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hjerterum F.M.B.A (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 65' DKK Hjerterum F.M.B.A (2019-20) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8' DKK Hjerterum F.M.B.A (2019-20) |
Største gæld: | 4' DKK Hjerterum F.M.B.A (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Hjerterum F.M.B.A (1 år 4 måneder) |
Det startede i 2020 i Hjerterum F.M.B.A i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ocean Bjørn van Vleck i 6 måneder, før fratrædelsen d. 11. maj 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2019-20 som viste et overskud på 65' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Hjerterum F.M.B.A
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 16.05.2023
Tidslinje (3)
-
Hjerterum F.M.B.A (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023 -
Hjerterum F.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2021
Registreringsdato: 11.05.2021 -
Hjerterum F.M.B.A
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2020
Registreringsdato: 19.10.2020
Blå bog (fortsat)
Ocean Bjørn van Vleck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i Hjerterum F.M.B.A der præsenterede et overskud på 65' DKK.
Ocean har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 4 måneder fra 2023 til i dag hos Hjerterum F.M.B.A.
En af de forbindelser som går igen i Ocean' netværk er Douglas Robert Crawford.