Lasse Johannes Tüschow Mol
Øvej 18, 3550 Slangerup, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2022 (2 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | didakt (Repræsentant) |
Længste aktivitet: | Repræsentant af didakt (1 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2022 hos didakt som Repræsentant. Denne rolle havde Lasse Johannes Tüschow Mol i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 30. oktober 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen kunstnerisk skaben. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LM Administration ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LM Administration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2024
Tidslinje (6)
-
Lasse Mol (Nu: Mol Administration) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
LM Administration ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.01.2024
Registreringsdato: 25.01.2024 -
LM Administration ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2024
Registreringsdato: 25.01.2024
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
06.01.2023 - 28.05.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
29.04.2022 - 30.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?