Tuan Duc Do
Erhvervsaktiv siden: | 19. sep. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | T4Shipping ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -337' DKK LezGo Padel ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.004' DKK LezGo Padel ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.676' DKK LezGo Padel ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af M&T Udlejning I/S (3 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2020 hos T4Shipping ApS i rollen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med forretningspartnerne Tai Duc Ngo, Thanh Phuoc Binh Luu, Tien Duc Do at Tuan Duc Do stiftede T4Shipping ApS den dag i september 2020. Titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem bestred Tuan i 7 måneder, før stoppet d. 9. maj 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2020-21 som viste et underskud på 26' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. februar 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
M&T Udlejning I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FamDo Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LezGo Padel ApS
Via FamDo Holding ApS
Direktørposter (1)
-
FamDo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
T4Shipping ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023 -
T4Shipping ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023 -
T4Shipping ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022
Blå bog (fortsat)
Tuan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
19.09.2020 - 09.05.2021
Ejer
19.09.2020 - 09.05.2021
Direktør
19.09.2020 - 07.10.2022
Ejer
10.05.2021 - 06.02.2023
Bestyrelsesmedlem
07.10.2022 - 06.02.2023
Ejerandel: 37,5%
Tuan Duc Do er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FamDo Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 933' DKK. Gennem holdingselskabet FamDo Holding ApS har Tuan derfor også andele i LezGo Padel ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Tuan Duc Do, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor T4Shipping ApS kunne fremvise et underskud på 26' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 337' DKK (LezGo Padel ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.004' DKK (LezGo Padel ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 933' DKK (FamDo Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tuan' netværk er Hen Trinh Ngo.