Kenneth Bernardo Abendan
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | ILO TRANS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 47' DKK I Logistik ApS (2021) |
Største underskud: | -98' DKK I Logistik ApS (2020) |
Største egenkapital: | 50' DKK I Logistik ApS (2019) |
Største gæld: | 499' DKK I Logistik ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af I Logistik ApS (2 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2020 hos ILO TRANS ApS i hvervet som Direktør og Ejer. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Kenneth af: Gökhan Celik og Ilhan Celik. Titlen som Direktør og Ejer havde Kenneth i 11 måneder, inden stoppet den 30. august 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. september 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I Logistik ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (9)
-
I Logistik ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
BA Service (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.01.2023
Registreringsdato: 23.01.2023 -
ILO TRANS ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022
Blå bog (fortsat)
Kenneth har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.04.2022 - 15.08.2023
Ejer
27.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.03.2021 - 23.01.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
28.09.2020 - 20.09.2022
Ejerandel: 33,33%