Magnus Steinmeier Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | Hardwareekstra (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hardwareekstra (4 år) |
Det hele startede for alvor en dag i 2020 i Hardwareekstra med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Magnus Steinmeier Olsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Magnus nu bestreddet i 4 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hardwareekstra
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Byens IT I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (4)
-
PRÆG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.08.2022
Registreringsdato: 04.08.2022 -
Byens IT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
PRÆG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020
Blå bog (fortsat)
Magnus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2020 - 04.08.2022
Reel ejer
05.03.2021 - 04.08.2022
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Sofie Brostrup Larsen.