Oscar Abel
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | Cócteles Copenhagen I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cócteles Copenhagen I/S (1 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2020 i Cócteles Copenhagen I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Hussain Haider Toama Al-Hodhairi at Oscar Abel stiftede Cócteles Copenhagen I/S den dag i september 2020. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Oscar i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 3. september 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med dagligvarer via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. september 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRØDFØDT I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Grøn Blok
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.03.2023
Tidslinje (4)
-
Grøn Blok
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
BRØDFØDT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023 -
Cócteles Copenhagen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2022
Registreringsdato: 03.09.2022
Blå bog (fortsat)
Oscar har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
21.09.2020 - 03.09.2022
Reel ejer
01.10.2020 - 03.09.2022
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Oscar' netværk er Jonas Harbo Knudsen.