Martin Kjær Rost
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | Kaia Holger Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -251' DKK R2 Murer ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 39' DKK Kaia Holger Holding ApS (2020-21) |
Største gæld: | 713' DKK R2 Murer ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos R2 Murer ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af R2 Murer ApS (4 år) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2020 ved Kaia Holger Holding ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Martin Kjær Rost der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter bestred Martin i , før stoppet den 30. september 2020.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2020-21 kunne vise et underskud på 1' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. september 2023.
Direktørposter (1)
-
R2 Murer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Kaia Holger Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
Kaia Holger Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Kaia Holger Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
18.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
18.09.2020 - 04.09.2023
Direktør
18.09.2020 - 15.08.2023
Ejer
01.10.2020 - 04.09.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor R2 Murer ApS kunne offentliggøre et underskud på 251' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Thue Bo Rasmussen.