Marie Louise Enkebølle Larsen
Erhvervsaktiv: | 14. sep. 2020 - 30. sep. 2021 |
Karrieren startede hos: | Ilstaal I/S (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ilstaal I/S (4 år) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2020 hos Ilstaal I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Christoffer Kok at Marie Louise Enkebølle Larsen stiftede Ilstaal I/S den dag i september 2020. Titlen som Ejer og Stifter har Marie nu bestreddet i 4 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ilstaal I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Kadulikae (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
Kadulikae (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.04.2021
Registreringsdato: 03.04.2021 -
Ilstaal I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2020
Registreringsdato: 14.09.2020
Blå bog (fortsat)
Marie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
03.04.2021 - 30.09.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Christoffer Kok.