Jonas Kristian Salih
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2020 - 14. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Epiito Tech ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 122' DKK Epiito Tech ApS (2023) |
Største underskud: | -6.021' DKK Epiito Tech ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | -165' DKK Epiito Tech ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.101' DKK Epiito Tech ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Epiito Tech ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Epiito Tech ApS (3 år 11 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Jonas Kristian Salih. Sidste gang Jonas var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2020 hos Epiito Tech ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jonas Kristian Salih i 3 år 11 måneder, inden stoppet den 14. august 2024.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden udgivelse af software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 viste et overskud på 122' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. september 2024.
Tidslinje (2)
-
Epiito Tech ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
Epiito Tech ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Jesper Bendix Sørensen.