Allan Ladekjær Stuckmann
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | VVS CENTRET A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.750' DKK VVS CENTRET A/S (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.407' DKK VVS CENTRET A/S (2019) |
Største gæld: | 4.041' DKK VVS CENTRET A/S (2021) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos VVS CENTRET A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stuckmann Holding ApS (4 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2020 i VVS CENTRET A/S med titlen som Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle bestred Allan Ladekjær Stuckmann i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 24. august 2022.
Nu arbejder virksomheden med vvs- og blikkenslagerforretninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.688' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Stuckmann Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VVS CENTRET A/S
Via Stuckmann Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Stuckmann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2020 -
VVS CENTRET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
VVS CENTRET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
VVS CENTRET A/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022 -
VVS CENTRET A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022 -
VVS CENTRET A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.09.2020 - 24.08.2022
Bestyrelsesmedlem
01.10.2020 - 01.06.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Allan Ladekjær Stuckmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Stuckmann Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.094' DKK. Igennem holdingselskabet Stuckmann Holding ApS har Allan derfor også ejerandele i VVS CENTRET A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Allan Ladekjær Stuckmann, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor VVS CENTRET A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.688' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.688' DKK (VVS CENTRET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.949' DKK (VVS CENTRET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.094' DKK (Stuckmann Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Lasse Langager.