Sofie Lisby
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | SLIS Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 650' DKK Pok Pok ApS (2023) |
Største underskud: | -75' DKK SLIS Holding ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 436' DKK Pok Pok ApS (2022) |
Største gæld: | 272' DKK Pok Pok ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Pok Pok ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SLIS Holding ApS (4 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2020 i SLIS Holding ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Sofie Lisby og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Sofie nu besiddet i 1 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 223' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SLIS Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Pok Pok ApS
Via SLIS Holding ApS -
JJS Care ApS
Via SLIS Holding ApS
Direktørposter (3)
-
JJS Care ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2023 -
SLIS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2020 -
Pok Pok ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2022
Tidslinje (8)
-
JJS Care ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023 -
SLIS Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
Holy Krapow ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2022
Registreringsdato: 08.04.2022
Blå bog (fortsat)
Sofie har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
04.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
05.09.2020 - 17.01.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
03.09.2020 - 24.08.2022
Ejer
03.09.2020 - Stadig aktiv
Direktør
05.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Sofie Lisby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SLIS Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 404' DKK. Gennem sit holdingselskab SLIS Holding ApS har Sofie dermed også andele i Pok Pok ApS (50-66.65%) & JJS Care ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Sofie Lisby, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Pok Pok ApS landede et overskud på 650' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor SLIS Holding ApS landede et underskud på 75' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 650' DKK (Pok Pok ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 426' DKK (Pok Pok ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 404' DKK (SLIS Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sofie' netværk er Jon Wriedt Poulsen.