Trine Stjernholm Krabbe
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TRKR Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 29' DKK TRKR Ejendomme ApS (2020-21) |
Største underskud: | -393' DKK Solsidens Dyreklinik ApS (2021) |
Største egenkapital: | 105' DKK TRKR Ejendomme ApS (2023) |
Største gæld: | 948' DKK TRKR Ejendomme ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Solsidens Dyreklinik ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRKR Holding ApS (4 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2020 hos TRKR Holding ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Trine Stjernholm Krabbe og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Trine nu besiddet i 4 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 37' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRKR Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TRKR Ejendomme ApS
Via TRKR Holding ApS -
Solsidens Dyreklinik ApS
Via TRKR Holding ApS
Direktørposter (3)
-
TRKR Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2020 -
Solsidens Dyreklinik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2021 -
TRKR Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Solcellepark Høvsøre I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
Solcellepark Høvsøre I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022 -
Solsidens Dyreklinik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021
Blå bog (fortsat)
Trine har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
07.11.2022 - 01.10.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
07.04.2021 - 13.06.2022
Direktør
07.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Trine Stjernholm Krabbe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TRKR Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -272' DKK. Igennem sit holdingselskab TRKR Holding ApS har Trine dermed også ejerandele i TRKR Ejendomme ApS (100%) samt Solsidens Dyreklinik ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Trine Stjernholm Krabbe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor TRKR Ejendomme ApS fremviste et overskud på 29' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Solsidens Dyreklinik ApS fremviste et underskud på 393' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 28' DKK (TRKR Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 60' DKK (Solsidens Dyreklinik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 105' DKK (TRKR Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -340' DKK (Solsidens Dyreklinik ApS).