Karsten Stoklund Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. aug. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | K. Stoklund Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.510' DKK GTI LOGISTICS A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.406' DKK GTI LOGISTICS A/S (2021-22) |
Største gæld: | 5.285' DKK GTI LOGISTICS A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos GTI LOGISTICS A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af K. Stoklund Holding ApS (4 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2020 i K. Stoklund Holding ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Karsten Stoklund Larsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Karsten nu bestreddet i 4 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 725' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K. Stoklund Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GTI LOGISTICS A/S
Via K. Stoklund Holding ApS
Direktørposter (1)
-
K. Stoklund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
GTI LOGISTICS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
GTI LOGISTICS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021 -
K. Stoklund Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.08.2020
Registreringsdato: 21.08.2020 -
K. Stoklund Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2020
Registreringsdato: 21.08.2020
Blå bog (fortsat)
Karsten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.01.2021 - 01.11.2021
Reel ejer
02.11.2021 - 30.09.2023
Bestyrelsesmedlem
02.11.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 21,68%
Karsten Stoklund Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K. Stoklund Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.412' DKK. Gennem holdingselskabet K. Stoklund Holding ApS har Karsten derfor også andele i GTI LOGISTICS A/S (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Karsten Stoklund Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor K. Stoklund Holding ApS kunne fremvise et overskud på 793' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Esben Westergaard Pedersen.