Jonas Peter Langdahl Bak Hald
Erhvervsaktiv siden: | 21. aug. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Unique Trading Company ApS (Direktør) |
Største overskud: | 379' DKK Uniquebeds ApS (Nu: Unique Trading Company ApS) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 505' DKK Uniquebeds ApS (Nu: Unique Trading Company ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.270' DKK Uniquebeds ApS (Nu: Unique Trading Company ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Uniquebeds ApS (Nu: Unique Trading Company ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Unique Trading Company ApS (4 år 1 måned) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2020 hos Unique Trading Company ApS (tidligere Uniquebeds ApS) som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren MD Invest ApS at Jonas Peter Langdahl Bak Hald stiftede Unique Trading Company ApS den dag i august 2020. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Jonas nu besiddet i 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Unique Trading Company ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
YOLO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Trade Masters ApS
Via YOLO ApS
Direktørposter (1)
-
YOLO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
YOLO ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023 -
YOLO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023 -
Uniquebeds ApS (Nu: Unique Trading Company ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
21.08.2020 - 01.03.2021
Ejer
21.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jonas Peter Langdahl Bak Hald er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn YOLO ApS (ejer pt. 100%). Igennem sit holdingselskab YOLO ApS har Jonas dermed også ejerandele i Trade Masters ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jonas Peter Langdahl Bak Hald, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Uniquebeds ApS (Nu: Unique Trading Company ApS) fremviste et overskud på 379' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Mads Degn.