Jesper Aaris-Winther
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Winther Companies Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 96' DKK Earbuddy Holding ApS (Nu: Earfab Holding ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -2.183' DKK Earbuddy ApS (Nu: Earfab ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 452' DKK Earbuddy ApS (Nu: Earfab ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 474' DKK Earbuddy ApS (Nu: Earfab ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Earbuddy ApS (Nu: Earfab ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Winther Companies Holding ApS (4 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2020 i Winther Companies Holding ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Aaris-Winther og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Jesper nu besiddet i 4 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Winther Companies Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Earfab Holding ApS
Via Winther Companies Holding ApS -
Earfab ApS
Via Earfab Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Winther Companies Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2020 -
Earfab Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2020 -
Earfab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2020
Tidslinje (5)
-
Dato: 24.02.2024
Registreringsdato: 24.02.2024 -
Earbuddy ApS (Nu: Earfab ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2020
Registreringsdato: 18.08.2020 -
Earbuddy Holding ApS (Nu: Earfab Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2020
Registreringsdato: 13.08.2020
Navnehistorik (2)
-
24.02.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 23.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.08.2020 - 01.11.2020
Direktør
18.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.11.2020 - 17.11.2021
Reel ejer
18.11.2021 - 11.05.2022
Reel ejer
12.05.2022 - 02.11.2022
Reel ejer
03.11.2022 - 12.10.2023
Reel ejer
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 63,67% -
Reel ejer
13.08.2020 - 03.11.2020
Direktør
13.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jesper Aaris-Winther er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Winther Companies Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 90' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Earfab Holding ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Aaris-Winther, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Earbuddy Holding ApS (Nu: Earfab Holding ApS) fremviste et overskud på 96' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Earbuddy ApS (Nu: Earfab ApS) fremviste et underskud på 2.183' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Søren Andersen.