Frederik Vinge Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Trekantens Omlæssecentral ApS (Ejer) |
Største overskud: | 257' DKK Treomc ApS 01.08.2020 (Nu: Trekantens Omlæssecentral ApS) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 447' DKK Treomc ApS 01.08.2020 (Nu: Trekantens Omlæssecentral ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 655' DKK Treomc ApS 01.08.2020 (Nu: Trekantens Omlæssecentral ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Treomc ApS 01.08.2020 (Nu: Trekantens Omlæssecentral ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Trekantens Omlæssecentral ApS (4 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2020 i Trekantens Omlæssecentral ApS (tidligere Treomc ApS 01.08.2020) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Frederik Vinge Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Frederik nu besiddet i 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen oplagrings- og pakhusvirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Trekantens Omlæssecentral Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Vinge Group
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Trekantens Omlæssecentral ApS
Via Trekantens Omlæssecentral Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Trekantens Omlæssecentral Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2022 -
Trekantens Omlæssecentral ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2020
Tidslinje (8)
-
Vinge Group (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.09.2022
Registreringsdato: 26.09.2022 -
Treomc ApS 01.08.2020 (Nu: Trekantens Omlæssecentral ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
Trekantens Omlæssecentral Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022
Blå bog (fortsat)
Frederik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
31.07.2020 - 30.04.2021
Reel ejer
31.07.2020 - 30.04.2021
Direktør
31.07.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2021 - 28.02.2022
Reel ejer
01.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34%
Frederik Vinge Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Trekantens Omlæssecentral Holding ApS (33,33% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 441' DKK. Gennem sit holdingselskab Trekantens Omlæssecentral Holding ApS har Frederik dermed også andele i Trekantens Omlæssecentral ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Frederik Vinge Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Treomc ApS 01.08.2020 (Nu: Trekantens Omlæssecentral ApS) landede et overskud på 257' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Ib Hansen.