Anne-Mette Hjarsaas
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2020 hos Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S (tidligere Institut for socialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Anne-Mette Hjarsaas nu bestreddet i 4 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med folkeskoler o.lign.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 5.909' DKK.
Bestyrelsesposter (5)
-
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2020 -
Gedebjerg Skole A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2024 -
Gedebjerg Hus A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.11.2020 -
Indtrådt: 06.11.2020
-
Indtrådt: 06.11.2020
Tidslinje (9)
-
Holmegaard Håndbold
Fratrådt som repræsentantDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Gedebjerg Skole A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
Holmegaard Håndbold
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023
Blå bog (fortsat)
Anne-Mette har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne-Mette Hjarsaas har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Institut for socialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S (Nu: Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S) der præsenterede et overskud på 6.022' DKK.
Anne-Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 2 måneder fra 2020 til i dag hos Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.909' DKK (Institut for socialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S (Nu: Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.347' DKK (Institut for socialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S (Nu: Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.276' DKK (Gedebjerg Hus A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Mette' netværk er Kirsten Elisabet Ingemann Alexandersen.