Philip Hundahl
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 2020 (4 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Holdingselskab af 7. juli 2020 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -3.912' DKK Form Plus ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.457' DKK Form Plus ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.551' DKK Form Plus ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Form Plus ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Holdingselskab af 7. juli 2020 ApS (4 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2020 hos Holdingselskab af 7. juli 2020 ApS (tidligere Litquidity Holding ApS) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med forretningspartnerne Kristoffer Groule Thorborg, Michael Valgren Hundahl at Philip Hundahl stiftede Holdingselskab af 7. juli 2020 ApS den dag i juli 2020. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Philip nu bestreddet i 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Holdingselskab af 7. juli 2020 ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Hundahl & Co. Invest ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
4D Invest ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Form Plus ApS
Via Hundahl & Co. Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Holdingselskab af 7. juli 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2020 -
Hundahl & Co. Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Form Plus ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
4D Invest ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Hundahl & Co. Invest ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
Hundahl & Co. Invest ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023
Blå bog (fortsat)
Philip har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Hundahl & Co. Invest ApS -
Stifter og Ejer
12.10.2022 - 27.02.2023
Direktør og Reel ejer
12.10.2022 - Stadig aktiv
Ejer
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Reel ejer
07.07.2020 - 17.06.2021
Ejer og Direktør
07.07.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 18,75%
Philip Hundahl er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Holdingselskab af 7. juli 2020 ApS (ejer pt. 18,75%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -662' DKK.
• Hundahl & Co. Invest ApS (ejer pt. 30,3%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -662' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Philip Hundahl, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Litquidity Holding ApS (Nu: Holdingselskab af 7. juli 2020 ApS) kunne fremvise et underskud på 1.674' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3.912' DKK (Form Plus ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.457' DKK (Form Plus ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -662' DKK (Litquidity Holding ApS (Nu: Holdingselskab af 7. juli 2020 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Philip' netværk er Kristoffer Groule Thorborg.