Rasmus Ricks Sandberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2020 (4 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Marine Partner A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.471' DKK Nordic Oily Waste A/S (2014) |
Største underskud: | -27.900' DKK Nordic Oily Waste A/S (2015) |
Største egenkapital: | 43.805' DKK Nordic Oily Waste A/S (2014) |
Største gæld: | 49.340' DKK Nordic Oily Waste A/S (2014) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos Nordic Oily Waste A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af Nordic Oily Waste A/S (2 år) |
Det hele begyndte den dag i 2020 hos Marine Partner A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Rasmus Ricks Sandberg i 1 år 10 måneder, inden stoppet den 18. maj 2022.
Nu opererer virksomheden indenfor genbrug af sorterede materialer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 305' DKK.
Direktørposter (2)
-
Tavasta ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2024 -
Modern Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2023
Tidslinje (8)
-
Nordic Oily Waste A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Tavasta ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
Modern Management ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2021 - 18.05.2022
Direktør
01.06.2022 - 01.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2020 - 18.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Nordic Oily Waste A/S landede et overskud på 9.625' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Theis Rinaldo Andersen.