Vinod Bachulal Vaghela
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 2020 (4 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MERMAID PROPERTIES ONE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 40.673' DKK MERMAID PROPERTIES ONE ApS (2014-15) |
Største underskud: | -29.173' DKK MERMAID 46 ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 111.525' DKK MERMAID PROPERTIES ONE ApS (2021-22) |
Største gæld: | 365.273' DKK MERMAID 46 ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos The Energy Hub ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MERMAID PROPERTIES HOLDCO 1 ApS (4 år 2 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2020 ved MERMAID PROPERTIES ONE ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Vinod Bachulal Vaghela i 6 måneder, før fratrædelsen den 12. januar 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 5.408' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
MERMAID PROPERTIES ONE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2021 -
MERMAID PROPERTIES HOLDCO 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2020
Tidslinje (18)
-
PETERSEA INVESTMENTS ONE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
MERMAID 50 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023 -
MERMAID 46 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023
Blå bog (fortsat)
Vinod har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2020 - 04.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2020 - 06.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2020 - 06.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2020 - 06.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Vinod Bachulal Vaghela har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved MERMAID 46 ApS der præsenterede et overskud på 6.002' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved PETERSEA INVESTMENTS ApS der præsenterede et underskud på 12.139' DKK.
Vinod har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 2 måneder fra 2020 til i dag hos MERMAID PROPERTIES HOLDCO 1 ApS.
En af de forbindelser som går igen i Vinod' netværk er Axel Tobias Vieth.