Saban Özdogan
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2020 (4 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Den Trygge Base ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.693' DKK Den Trygge Base ApS (2023) |
Største underskud: | -835' DKK Den Trygge Base ApS (2020) |
Største egenkapital: | 2.672' DKK Opholdsstedet Løven ApS (2023) |
Største gæld: | 4.808' DKK Den Trygge Base ApS (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Den Trygge Base ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Den Trygge Base ApS (3 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2020 hos Den Trygge Base ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Saban Özdogan i 2 måneder, før stoppet d. 27. september 2020.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor døgninstitutioner for børn og unge. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.693' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Opholdsstedet Løven ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2024 -
Den Trygge Base ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.09.2020
Tidslinje (8)
-
Opholdsstedet Løven ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
Opholdsstedet Løven ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
NordicVikar ApS (Nu: SZ Nordic Holding ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.11.2020
Registreringsdato: 15.11.2020
Blå bog (fortsat)
Saban har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.06.2020 - 22.03.2024
Bestyrelsesmedlem
18.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
23.11.2020 - 23.11.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
30.10.2020 - 15.11.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2020 - 27.09.2020
Bestyrelsesmedlem
28.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Saban Özdogan har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Den Trygge Base ApS der præsenterede et overskud på 1.693' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Den Trygge Base ApS der præsenterede et underskud på 835' DKK.
Saban har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til i dag hos Den Trygge Base ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.693' DKK (Den Trygge Base ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.672' DKK (Opholdsstedet Løven ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 193' DKK (Den Trygge Base ApS).
En af de forbindelser som går igen i Saban' netværk er Erdogan Aslan.