Louise Thorn Lindholm
Erhvervsaktiv: | 26. jun. 2020 - 21. nov. 2023 |
Karrieren startede hos: | Pibefish v/Louise Lindholm (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -90' DKK Københavns Dykkerskole ApS (2023) |
Største egenkapital: | -50' DKK Københavns Dykkerskole ApS (2023) |
Største gæld: | 141' DKK Københavns Dykkerskole ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pibefish v/Louise Lindholm (4 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2020 ved Pibefish v/Louise Lindholm i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Louise Thorn Lindholm og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Louise nu bestreddet i 4 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor undervisning inden for sport og fritid.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pibefish v/Louise Lindholm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Københavns Dykkerskole ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
Københavns Dykkerskole ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
Københavns Dykkerskole ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.01.2023
Registreringsdato: 16.01.2023
Blå bog (fortsat)
Louise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
16.01.2023 - 21.11.2023
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Københavns Dykkerskole ApS kunne fremvise et underskud på 90' DKK.