Kirsten Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2020 (4 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anders Andersen's Rengøring A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.024' DKK Anders Andersen Rengøring A/S (Nu: Anders Andersen's Rengøring A/S) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 35.649' DKK Anders Andersen Rengøring A/S (Nu: Anders Andersen's Rengøring A/S) (2023) |
Største gæld: | 100.047' DKK Anders Andersen Rengøring A/S (Nu: Anders Andersen's Rengøring A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 822 årsværk hos Anders Andersen Rengøring A/S (Nu: Anders Andersen's Rengøring A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Anders Andersen's Rengøring A/S (2 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2020 ved Anders Andersen's Rengøring A/S (tidligere Anders Andersen Rengøring A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kirsten Andersen i 2 år 3 måneder, før stoppet den 12. oktober 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 6.256' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Anders Andersen's Rengøring A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Anders Andersen's Rengøring A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2022
Registreringsdato: 13.10.2022 -
Anders Andersen Rengøring A/S (Nu: Anders Andersen's Rengøring A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2022
Registreringsdato: 12.10.2022 -
Anders Andersen Rengøring A/S (Nu: Anders Andersen's Rengøring A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2020
Registreringsdato: 26.06.2020
Blå bog (fortsat)
Kirsten Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Anders Andersen Rengøring A/S (Nu: Anders Andersen's Rengøring A/S) der præsenterede et overskud på 7.024' DKK.
Kirsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 3 måneder fra 2020 til 2022 hos Anders Andersen's Rengøring A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Anders Henning Andersen.