Thomas Nørrelykke Nissen
Erhvervsaktiv: | 16. jun. 2020 - 15. feb. 2023 |
Karrieren startede hos: | ESAJASSKOLEN (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ESAJASSKOLEN (4 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2020 i ESAJASSKOLEN i rollen som Reel ejer. Denne rolle har Thomas Nørrelykke Nissen nu bestreddet i 4 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor folkeskoler o.lign.. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Nissen consult (Nu: Nissen Consult) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023 -
Nissen consult (Nu: Nissen Consult) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
21.04.2021 - 15.02.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Johannes Møller Westh.