Niels Åge Josefsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2020 (4 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lauritzen Bulkers Ship Owner A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af LAURITZEN BULKERS A/S (4 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2020 hos Lauritzen Bulkers Ship Owner A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Niels Åge Josefsen i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 16. januar 2023.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. januar 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
DeaL Energy A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Lauritzen NexGen Shipping A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
LAURITZEN BULKERS A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
LAURITZEN REEFERS A/S
Fratrådt som direktørDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
06.11.2023 - 02.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2020 - 02.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.03.2021 - 19.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2021 - 28.02.2024
Bestyrelsesmedlem
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.06.2020 - 16.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Claus Kesting.