Isabella Alberte Hedeager
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2020 (4 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Isabella Alberte (Ejer) |
Største overskud: | 353' DKK Isabella Alberte ApS (2022) |
Største underskud: | -94' DKK Isabella Alberte ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 394' DKK Isabella Alberte ApS (2022) |
Største gæld: | 712' DKK Isabella Alberte ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Isabella Alberte ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Isabella Alberte (2 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2020 hos Isabella Alberte i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Isabella Alberte Hedeager der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Isabella i 2 år 6 måneder, før stoppet d. 31. december 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WISA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Isabella Alberte ApS
Via WISA Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Isabella Alberte ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2022 -
WISA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Isabella Alberte (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Isabella Alberte ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
WISA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022
Blå bog (fortsat)
Isabella har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2020 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.06.2022 - 29.06.2022
Direktør og Reel ejer
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Isabella Alberte Hedeager er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WISA Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -8' DKK. Gennem holdingselskabet WISA Holding ApS har Isabella derfor også andele i Isabella Alberte ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Isabella Alberte Hedeager, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Isabella Alberte ApS kunne fremvise et overskud på 353' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Isabella Alberte ApS kunne fremvise et underskud på 94' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 94' DKK (Isabella Alberte ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -8' DKK (WISA Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -34' DKK (Isabella Alberte ApS).